Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Nybyvej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Legale ejere: Jacob Malling, Erik Jørgen Bodal (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Navne: EnergySave IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Reelle ejere: Jacob Malling, Erik Jørgen Bodal (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Stiftere: Jacob Malling, Erik Jørgen Bodal (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Erik Jørgen Bodal (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Nybyvej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Direktion: Erik Jørgen Bodal (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og udvikling af energioptimerende anlæg samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: Jacob Malling, Erik Jørgen Bodal (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Navne: EnergySave IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Jacob Malling, Erik Jørgen Bodal (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Stiftere: Jacob Malling, Erik Jørgen Bodal (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)