Sektion (alle) | |||||||
Binavne | xbrl | Vedtægter | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 tilføjes Binavne: Silencio ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-29 tilføjes Vedtægter: 2024-03-29 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-22 tilføjes Binavne: Sommerbutik ApS, Snowback Audio ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-21 fjernes Binavne: Møbjerg Consult ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgade 26, 3730 Nexø (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 42, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Binavne: Møbjerg Consult ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-01-14 fjernes Binavne: Møbjerg Consult IVS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 tilføjes Navne: Facitnord ApS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-13 fjernes Navne: Facitnord IVS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Kim Møbjerg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-02 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 42, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Binavne: Møbjerg Consult IVS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Sofie Møbjerg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og bogføringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: SKMN Holding ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: Facitnord IVS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Møbjerg Nielsen, Sofie Møbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: SKMN Holding ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-04)