Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Revisor | ||||
Hjemmeside | Månedsbeskæftigelse | Formål | Direktion | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 3, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@seismo.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: john@seismo.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-24 tilføjes Legale ejere: John Nielsen Nuovo Præstegaard (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-24 fjernes Legale ejere: BATAVIA MEDIA ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-23 fjernes Legale ejere: John Nielsen Nuovo Præstegaard (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-24 tilføjes Reelle ejere: John Nielsen Nuovo Præstegaard (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-24 fjernes Reelle ejere: Hans Bülow-Hansen (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-23 fjernes Reelle ejere: John Nielsen Nuovo Præstegaard (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-22 tilføjes Navne: Seismo Media ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: BaTea ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-21 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 3, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 3, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangs Alle 3, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 110, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Hjemmeside: seismo.dk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: john@seismo.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: john@digtea.dk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 110, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 38, 1., 3500 Værløse (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: john@digtea.dk (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udgive trykte og digitale materialer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 38, 1., 3500 Værløse (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Direktion: John Nielsen Nuovo Præstegaard (direktør) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-16 tilføjes Legale ejere: Hans Bülow-Hansen, John Nielsen Nuovo Præstegaard, BATAVIA MEDIA ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-08-16 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919, Hans Bülow-Hansen (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Navne: BaTea ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2018-08-15 fjernes Navne: ApS STM nr. 6212 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Reelle ejere: John Nielsen Nuovo Præstegaard, Hans Bülow-Hansen (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-08-16 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2018-08-16 tilføjes Vedtægter: 2018-08-16 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6212 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-04)