Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-02 tilføjes Navne: I & U Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-01 fjernes Navne: Ulrik Nielsen Holding III ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 5, 2. th., 5800 Nyborg (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Inge Beider Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed, køb/salg af fast ejendom. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-22 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: Mogens Ulrik Nielsen, Inge Beider Nielsen (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-31 tilføjes Navne: Ulrik Nielsen Holding III ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-05-31 tilføjes Reelle ejere: Mogens Ulrik Nielsen, Inge Beider Nielsen (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-04)