Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvevej 1, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 4520 Svinninge (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: 917@rema1000.dk (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 tilføjes Navne: Tania Klæbel, 917 Fårevejle ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-08 fjernes Navne: Tania Klæbel, 979 Svinninge ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 tilføjes Vedtægter: 2021-08-09 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-17 tilføjes Direktion: Tania Klæbel (direktør) (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-17 fjernes Direktion: Torben Lennart Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 tilføjes Direktion: Torben Lennart Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 fjernes Direktion: Nina Kær Møller (direktør) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-17 tilføjes Legale ejere: Tania Klæbel (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-17 fjernes Legale ejere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 tilføjes Legale ejere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 fjernes Legale ejere: Nina Kær Møller (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-17 tilføjes Navne: Tania Klæbel, 979 Svinninge ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-02-16 fjernes Navne: REMA 1000, 979 Svinninge ApS (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 tilføjes Navne: REMA 1000, 979 Svinninge ApS (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: Nina Møller, 979 Svinninge ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-17 tilføjes Reelle ejere: Tania Klæbel (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-17 fjernes Reelle ejere: Magnus Reitan, Odd Reitan, Ole Robert Reitan (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Magnus Reitan, Odd Reitan, Ole Robert Reitan (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2020-02-12 fjernes Reelle ejere: Nina Kær Møller (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-17 tilføjes Vedtægter: 2020-02-17 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-02-12 tilføjes Vedtægter: 2020-02-12 (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 4520 Svinninge (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 57, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsalle 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-10 tilføjes Direktion: Nina Kær Møller (direktør) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-09-10 fjernes Direktion: Torben Lennart Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-10 tilføjes Legale ejere: Nina Kær Møller (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-09-10 fjernes Legale ejere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-10 tilføjes Navne: Nina Møller, 979 Svinninge ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-09-09 fjernes Navne: REMA 6 ApS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-10 tilføjes Reelle ejere: Nina Kær Møller (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-09-10 fjernes Reelle ejere: Odd Reitan, Magnus Reitan, Ole Robert Reitan (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-10 tilføjes Vedtægter: 2018-09-10 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsalle 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Direktion: Torben Lennart Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailhandel som franchisetager af en REMA 1000 butik med REMA 1000 Danmark A/S som franchisegiver. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Navne: REMA 6 ApS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Odd Reitan, Magnus Reitan, Ole Robert Reitan (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Stiftere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-04)