Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pernille Backhausen | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Georg Seldrup | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Autrup | 26.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Haurum | 26.06.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Elgaard Nielsen | 18.02.2020 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Nilaus Hven | 18.02.2020 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sennels | 26.06.2018 | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Grønborg Eskesen | 26.06.2018 | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Pia Allerslev Uth | 26.06.2018 | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |