Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Nørregade 18, Holstebro P/S. (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørregade 18, Holstebro P/S. (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: LAUGE BONDE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Emil Kamp Holding ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Emil Kamp Holding ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Emil Kamp Holding ApS, STRAIGHT HORSE ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: STRAIGHT HORSE ApS, Emil Kamp Holding ApS (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: STRAIGHT HORSE ApS, Emil Kamp Holding ApS, FMT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2021-08-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen, Flemming Meldgård (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2021-07-31 fjernes Legale ejere: FMT HOLDING ApS, STRAIGHT HORSE ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: STRAIGHT HORSE ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: BP Holstebro ApS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: STRAIGHT HORSE ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: STRAIGHT HORSE ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-06-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Theodor Kongsgaard (formand) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 fjernes Bestyrelse: Erik Hovgaard (formand) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: JENS KONGSGAARD HOLDING,TORVET HOLSTEBRO ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: FMT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-04-07 fjernes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-27 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-27 fjernes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allerødvej 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Bestyrelse: Erik Hovgaard (formand) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-06-27 tilføjes Direktion: Mogens Velling Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og udleje ejendommen Nørregade 14, Holstebro. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-27 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: BP Holstebro ApS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2018-06-27 tilføjes Navne: Nørregade 14 P/S (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Stiftere: SH Udvikling ApS, BP Holstebro ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør i fællesskab med bestyrelsesformanden eller af komplementaren. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-03)