Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 29, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Direktion: Mette Holgaard (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: 8370lilleaaen@gmail.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Legale ejere: Mette Holgaard (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Navne: 8370 Lilleåen ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Reelle ejere: Mette Holgaard (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Stiftere: Mette Holgaard (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Mh. Rengøringen ApS. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-03-22 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-03-21 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: 8370lilleaaen@gmail.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: 8270til8370@gmail.com (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2021-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 29, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 24, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-06-05 tilføjes Kontaktoplysninger: 8270til8370@gmail.com (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2021-06-05 tilføjes Navne: 8370 Lilleåen ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-06-04 fjernes Navne: Mette Holgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-06-05 tilføjes Vedtægter: 2021-06-05 (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-02-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 24, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Mette Holgaard (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Mette Holgaard (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: Mette Holgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Holgaard (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-07-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: Mette Holgaard (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-06)