Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Legale ejere | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS. (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2018-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: KLA 2010 ApS. (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: PKL-NAH ApS. (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PKL-NAH ApS. (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROPERTY KBH ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NLP ApS. (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-30 tilføjes Legale ejere: LYNGVIG ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: Peter Kirk Larsen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalanbringelser og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Navne: Lyngvig 3 ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Navne: PKL Advokatholding ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Direktion: Peter Kirk Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som medejer i advokatvirksomhed (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: Peter Kirk Larsen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-07-02 tilføjes Navne: PKL Advokatholding ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Kirk Larsen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-07-02 tilføjes Stiftere: Peter Kirk Larsen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-02)