Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Cassøe Krüth | 28.06.2024 | direktør |
Lars Andreas Helgstrand | 14.08.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Bjørnstrup Bech | 23.11.2023 | 28.06.2024 | direktør |
Morten Bradsted Nielsen | 01.05.2020 | 28.06.2024 | direktør |
Marianne Fog Jørgensen | 01.05.2019 | 31.03.2020 | direktør |
Kaspar Ronald Kristiansen | 02.07.2018 | 14.08.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tomas Simons | 31.08.2023 | formand |
Nicklas Skou Guldberg | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Thomas Heering | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Toxværd Hansen | 20.01.2022 | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kaspar Ronald Kristiansen | 14.08.2018 | 31.08.2023 | formand |
Kasper Tams Kitaj | 14.08.2018 | 20.01.2022 | bestyrelsesmedlem |