Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Shahbaz Riaz | 21.09.2020 | 21.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Riaz Invest ApS (CVR 39769395) | 07.11.2019 | 21.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
AFSJ HOLDING ApS (CVR 32934102) | 20.09.2018 | 07.11.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Anders Skov Jensen | 20.09.2018 | 20.09.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Jørn Warny Damgaard Jensen | 29.06.2018 | 20.09.2018 | 100,00% | 100,00 % |