Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgehaven 112, 3500 Værløse (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Binavne: Construction Insights ApS, COP One ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Morten Stilling Partnerships ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Construction Academy ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Morten Stilling (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Stiftere: Morten Stilling Holding ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-09 fjernes Direktion: Morten Stilling (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-02 tilføjes Binavne: COP One ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-03-02 tilføjes Vedtægter: 2021-03-02 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-15 tilføjes Legale ejere: Morten Stilling Partnerships ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-09-15 fjernes Legale ejere: Morten Stilling Holding ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgehaven 112, 3500 Værløse (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Binavne: Construction Insights ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Morten Stilling (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive analyse- og rådgivningsvirksomhed indenfor byggebranchen, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Stilling Holding ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: Construction Academy ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Stilling (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: Morten Stilling Holding ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-09)