Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 58, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Direktion: Thea Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter samt at foretage investeringer i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: Thea Olesen (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Navne: Virksomhedspleje ApS (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Thea Olesen (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Stiftere: Thea Olesen (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-01)