Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet N7 ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildestien 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Jens Peter Riber (direktør) (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber samt investering i værdipapirer og fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Riber (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: JPRIBER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Riber (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: Jens Peter Riber (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-01)