Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Binavne | Vedtægter | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Appenæs Bygade 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: morias.kbh@gmail.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Fair 1 ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Navne: Newco Work ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Mohammed Uzair Choudry Hussain (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Stiftere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Sydhavskompagniet ApS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sydgård A/S. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-08-02 Statstidende Dekret
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Direktion: Mohammed Uzair Choudry Hussain (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-17 tilføjes Formål: virksomhedens formål er handel og industri (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-02-16 fjernes Binavne: Juco Byggesrevice ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Direktion: Mohammed Uzair Choudry Hussain (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-01-15 fjernes Direktion: Mark Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-01-14 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Legale ejere: Fair 1 ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-01-15 fjernes Legale ejere: Fimbria Holding ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Navne: Newco Work ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-01-14 fjernes Navne: Juco ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Reelle ejere: Mohammed Uzair Choudry Hussain (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-01-15 fjernes Reelle ejere: Charlot Sook Plougsted Juul (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Vedtægter: 2023-01-15 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Appenæs Bygade 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 32, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: morias.kbh@gmail.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: kristian.juul.privat@gmail.com (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-13 tilføjes Binavne: Juco Byggesrevice ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2021-06-12 fjernes Binavne: Juco Byggeservice IVS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-06-13 tilføjes Navne: Juco ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2021-06-12 fjernes Navne: Juco IVS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-13 tilføjes Vedtægter: 2021-06-13 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2021-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-06-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Direktion: Mark Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2020-12-22 fjernes Direktion: Kristian Bendz Juul (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 32, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisegade 34, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Fimbria Holding ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-08-15 fjernes Legale ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Charlot Sook Plougsted Juul (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-08-15 fjernes Reelle ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-23 tilføjes Binavne: Juco Byggeservice IVS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-06-23 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor byggeservice og handelsvirksomhed (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Han Plougsted Olsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-12-01 fjernes Reelle ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-02 tilføjes Navne: Juco IVS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2018-11-01 fjernes Navne: Jucon X IVS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-02 tilføjes Vedtægter: 2018-11-02 (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2018-07-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisegade 34, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Direktion: Kristian Bendz Juul (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-06-30 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor rådgivning og fungerer som holdingselskab (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian.juul.privat@gmail.com (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Legale ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Navne: Jucon X IVS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Stiftere: Kristian Bendz Juul (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Vedtægter: 2018-06-30 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-31)