Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stephen Møllerip Aqqutaa, 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-12-31 fjernes Interessenter: Frederik Aage Holm (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: feho@outlook.dk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: Konsulent Frederik Holm (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stephen Møllerip Aqqutaa, 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stephen Møllerip Aqq.3, 3900 Nuuk (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stephen Møllerip Aqq.3, 3900 Nuuk (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-07-02 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Interessenter: Frederik Aage Holm (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: feho@outlook.dk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Navne: Konsulent Frederik Holm (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-01-04)