Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2020-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smøremanden A/S. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglevej 4, 9640 Farsø (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Direktion: Brian Holst (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber, ejendomsinvesteringer samt formueforvaltning. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Legale ejere: Brian Holst (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-28 tilføjes Navne: Brian Holst Holding ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Reelle ejere: Brian Holst (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2018-06-28 tilføjes Stiftere: Brian Holst (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)