Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grønnegården Tarm ApS. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lønborgvej 41, 6880 Tarm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Direktion: Conny Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-24 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Legale ejere: Conny Andersen, Maria Rehfeld (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-24 tilføjes Navne: COMA Invest ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Reelle ejere: Conny Andersen, Maria Rehfeld (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Stiftere: Maria Rehfeld, Conny Andersen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Vedtægter: 2018-06-24 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)