Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: Petrov.ivs@outlook.dk (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Legale ejere: Abdulkader Bassam Al-Ramadan (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Navne: Petrov IVS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Reelle ejere: Abdulkader Bassam Al-Ramadan (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Stiftere: Stelain Petrov (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 Statstidende Dekret
Den 2020-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-02 fjernes Direktion: Abdulkader Bassam Al-Ramadan (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-02 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Abdulkader Bassam Al-Ramadan (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-03-25 fjernes Direktion: Stelain Petrov (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Abdulkader Bassam Al-Ramadan (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: Stelain Petrov (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-25 fjernes Reelle ejere: Stelain Petrov (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Abdulkader Bassam Al-Ramadan (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-07-05 tilføjes Reelle ejere: Stelain Petrov (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-07-02 tilføjes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Direktion: Stelain Petrov (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Petrov.ivs@outlook.dk (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: Stelain Petrov (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-06-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er ansigt massage, make-up, kosmetologer (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Navne: Petrov IVS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Stiftere: Stelain Petrov (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-06-21 tilføjes Vedtægter: 2018-06-21 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-06-28)