Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 176, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 176, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: Erik Ellitsgaard Holding ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: Erik Jensen Ellitsgaard (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: Erik Jensen Ellitsgaard (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 176, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-27 tilføjes Direktion: Viola Irene Ellitsgaard (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed og herved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Navne: Eriks Bageri ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Reelle ejere: Erik Jensen Ellitsgaard (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Stiftere: Erik Jensen Ellitsgaard (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-28)