Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2021-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillingevej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2021-01-17 tilføjes Hjemmeside: www.kellermontage.dk (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillingevej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2018-06-25 tilføjes Direktion: Anders Buchwald Keller (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive tømrervirksomhed og hertil relaterede aktiviteter. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kellermontage.dk (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Anders Buchwald Keller (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-25 tilføjes Navne: Keller Tømrer & Montage ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Anders Buchwald Keller (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Stiftere: Anders Buchwald Keller (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-28)