Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KS Låse ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 55, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Direktion: Kim Skriver (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver anden aktivitet der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: Kim Skriver (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-26 tilføjes Navne: K. Skriver Holding ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Kim Skriver (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Stiftere: Kim Skriver (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-28)