Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Trønningevej 4, 4532 Gislinge (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trønningevej 4, 4532 Gislinge (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Direktion: Frank Højholdt Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Direktion: Frank Højholdt Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: franks.multiservice@post.tele.dk (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: franks.multiservice@post.tele.dk (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: Frank Højholdt Hansen, Carl Karsten Højholdt (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: Frank Højholdt Hansen, Carl Karsten Højholdt (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Navne: Højholdt Hansen Holding ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Navne: Højholdt Hansen Holding ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Reelle ejere: Frank Højholdt Hansen, Carl Karsten Højholdt (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Reelle ejere: Frank Højholdt Hansen, Carl Karsten Højholdt (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Stiftere: Frank Højholdt Hansen, Carl Karsten Højholdt (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Stiftere: Frank Højholdt Hansen, Carl Karsten Højholdt (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Højholdtgaard ApS. (offentliggjort 2019-01-17)