Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Skov Jørgensen | 09.11.2021 | direktør |
Esben Vildsø Lund Thornhal | 09.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Skov Jørgensen | 24.08.2020 | 23.08.2021 | direktør |
Esben Vildsø Lund Thornhal | 24.08.2020 | 23.08.2021 | direktør |
Martin Skov Jørgensen | 01.07.2018 | 23.08.2020 | adm. dir |