Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Direktion: Mik Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-13 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Hjemmeside: http://www.mho-co.dk/ (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@mho-co.dk (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: MHO-Co A/S (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Navne: MHO 5 ApS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Mik Henriksen, Lars Engell Friis (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Stiftere: MHO-Co A/S (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-04-08 tilføjes Reelle ejere: Mik Henriksen, Lars Engell Friis (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-04-07 fjernes Reelle ejere: Lars Engell Friis, Mik Henriksen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-04-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Engell Friis, Mik Henriksen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Mik Henriksen, Lars Engell Friis (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-10-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2019-10-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-06-13 tilføjes Direktion: Mik Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri, finansieringsvirksomhed, shipping og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-13 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Hjemmeside: http://www.mho-co.dk/ (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mho-co.dk (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Legale ejere: MHO-Co A/S (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Navne: MHO 5 ApS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Reelle ejere: Mik Henriksen, Lars Engell Friis (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-06-13 tilføjes Stiftere: MHO-Co A/S (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Vedtægter: 2018-06-13 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-27)