Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 tilføjes Legale ejere: Hanne Laugesen Holding ApS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-07-09 fjernes Legale ejere: Hanne Laugesen (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-06-20 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 24, 2. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Direktion: Hanne Laugesen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som tandlægeklinik, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: Hanne Laugesen (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Navne: Tandlæge Hanne Laugesen ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Reelle ejere: Hanne Laugesen (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-06-27 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-06-27 tilføjes Stiftere: Hanne Laugesen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-27)