Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GlycoPharma Holding ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Bioglyco ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Bioglyco IVS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørhatten 4, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Giuseppe Palmisano (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-19 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 15.250,00 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Legale ejere: Giuseppe Palmisano (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-19 tilføjes Navne: Bioglyco IVS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-06-19 tilføjes Reelle ejere: Giuseppe Palmisano (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Stiftere: Giuseppe Palmisano (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-27)