Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 47, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Bøisen Døcker (formand) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Direktion: Thomas Philip Fahmy (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-26 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Legale ejere: TPFA Holding ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Navne: Selskabet af 26-06-2018 ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Philip Fahmy (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Stiftere: Thomas Philip Fahmy (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-08-10 tilføjes Navne: Selskabet af 26-06-2018 ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-08-09 fjernes Navne: Addiktiv Klinik ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Vedtægter: 2018-08-10 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 47, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Bøisen Døcker (formand) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Direktion: Thomas Philip Fahmy (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed inden for psykiatri og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-26 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: TPFA Holding ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Navne: Addiktiv Klinik ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Philip Fahmy (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Stiftere: Thomas Philip Fahmy (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)