Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-11 tilføjes Direktion: Bitten Leonora Tovgaard Kruse (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-11 tilføjes Vedtægter: 2023-08-11 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-07 tilføjes Reelle ejere: Bitten Leonora Tovgaard Kruse, Andreas Østergaard Kruse (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-06 fjernes Reelle ejere: Andreas Østergaard Kruse (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-05 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-29 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-25 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordkærvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Direktion: Andreas Østergaard Kruse (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-25 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@akrusebyg.dk (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: AØK Holding ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Navne: Kruse Ejendomme, Silkeborg ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Østergaard Kruse (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2018-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Stiftere: AØK Holding ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-27)