Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Djalma Lunds Gård 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 17, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Direktion: Tobias Edlev Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 fjernes Direktion: Poul Erik Skou Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Konglomeratet Edlev ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: HEGELA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Tobias Edlev Nielsen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Pia Larsen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-11-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-12 tilføjes Reelle ejere: Pia Larsen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 17, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Poul Erik Skou Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: HEGELA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: Industrivej 44-46 ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-27)