Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 58, 1. 5., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Hans Albert Hermann Schweers (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-19 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: heidi.schweers@me.com (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: HHH Metalservice ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Navne: HS Metalservice nr. 1 ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Reelle ejere: Hans Albert Hermann Schweers, Hans Albert Hermann Schweers, Helle Schweers Lehmann, Heidi Sissi Schweers (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Stiftere: Hans Albert Hermann Schweers (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HS METALSERVICE ApS. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 58, 1. 5., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Næsbyvej 26, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: heidi.schweers@me.com (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Albert Hermann Schweers, Helle Schweers Lehmann, Heidi Sissi Schweers (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: HHH Metalservice ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Hans Albert Hermann Schweers (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Albert Hermann Schweers, Helle Schweers Lehmann, Heidi Sissi Schweers (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Hans Albert Hermann Schweers, Helle Schweers Lehmann, Heidi Sissi Schweers (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Hans Albert Hermann Schweers (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsbyvej 26, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Hans Albert Hermann Schweers (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-19 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Legale ejere: Hans Albert Hermann Schweers (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-06-19 tilføjes Navne: HS Metalservice nr. 1 ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Reelle ejere: Hans Albert Hermann Schweers, Hans Albert Hermann Schweers (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Stiftere: Hans Albert Hermann Schweers (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-06)