Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Bibranche | Binavne | Formål | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Birger Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-12 Statstidende Dekret
Den 2023-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 382, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestetangsvej 19, 3520 Farum (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-25 fjernes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Binavne: Ekberg Group ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med gulvarbejde og dermed forbundet virksomhed samt opførelse, ombygning og modernisering af boligbyggeri. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-25 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-04-28 tilføjes Legale ejere: Charlotte Barfod, Birger Jensen (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-04-27 fjernes Legale ejere: Charlotte Barfod (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-04-28 tilføjes Vedtægter: 2020-04-28 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-02-27 tilføjes Navne: Ekberg Gulve ApS (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-26 fjernes Navne: Ekberg Gulve IVS (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-27 tilføjes Vedtægter: 2020-02-27 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-06-26 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-06-26 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-06-25 fjernes Regnskabs år: --06-25 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-06-25 fjernes Regnskabs år: --06-26 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Hjemmeside: www.ekberg-gulve.dk (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ekberg-gulve.dk (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: ekberggulve@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestetangsvej 19, 3520 Farum (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2018-06-26 tilføjes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-06-26 tilføjes Direktion: Birger Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2018-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg og montage af gulve. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-25 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-26 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ekberggulve@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: Charlotte Barfod (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-06-26 tilføjes Navne: Ekberg Gulve IVS (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Barfod, Birger Jensen (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-25 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-26 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Stiftere: Charlotte Barfod (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-15)