Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægervej 2, 6900 Skjern (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægervej 2, 6900 Skjern (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2018-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K.H. AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægervej 2, 6900 Skjern (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2018-06-26 tilføjes Direktion: Alex Kassentoft Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: bho@khautomobiler.dk (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: Berit Buur Homann, Alex Kassentoft Nielsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 tilføjes Navne: Stalbe ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Berit Buur Homann, Alex Kassentoft Nielsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2018-06-26 tilføjes Stiftere: Berit Buur Homann, Alex Kassentoft Nielsen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-26)