Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiedalvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2018-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S.R. Biler ApS. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2021-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsikkevej 5, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsikkevej 5, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsikkevej 5, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsikkevej 5, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-21 tilføjes Direktion: Simon Rand Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Legale ejere: Simon Rand Sørensen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-21 tilføjes Navne: SR Holding ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Reelle ejere: Simon Rand Sørensen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Stiftere: Simon Rand Sørensen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Vedtægter: 2018-06-21 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-26)