Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Vedtægter: 2024-06-14 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Geert Winther Skovsgaard (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Geert Winther Skovsgaard (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2018-08-16 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundborgvej 198, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Binavne: BGE Holding ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Geert Winther Skovsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af ejendomme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Legale ejere: XL Management ApS, TØMRERMESTER B. PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Navne: BGE ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Reelle ejere: Geert Winther Skovsgaard, Brian Kragh Pedersen (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Stiftere: XL Management ApS, TØMRERMESTER B. PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-26)