Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: lc@dantaxi.dk (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: movikaps@gmail.com (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 7, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: movikaps@gmail.com (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2019-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: lc@dantaxi4x48.dk (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 7, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-06-25 tilføjes Direktion: Lars Christian Christiansen (direktør) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med taxikørsel, udlejning af fast ejendom og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: lc@dantaxi4x48.dk (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Lars Christian Christiansen, Færder ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: Lars Christian Christiansen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Navne: Movik ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Christiansen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-06-25 tilføjes Stiftere: Lars Christian Christiansen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-26)