Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Vedtægter | Regnskabs år | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-23 fjernes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enhøjsvej 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-11-30 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er erhvervelse af fast ejendom, udvikling og udlejning deraf samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-09 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-10 fjernes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-27 tilføjes Vedtægter: 2020-05-27 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-06-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Lindholm Sørensen (formand) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Jan Sederholm (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling, investering og salg indenfor ejendomssektoren samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Legale ejere: Sederholm Holding ApS, CAAB CONSULTING ApS, P. LINDHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Navne: Nordholm ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Abildstrøm, Jan Sederholm, Peter Lindholm Sørensen (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2018-06-22 tilføjes Stiftere: Sederholm Holding ApS, P. LINDHOLM HOLDING ApS, CAAB CONSULTING ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-25)