Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Hjemmeside | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Alle 26, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-23 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Navne: Realised Learning IVS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Reelle ejere: Shabbir Ahmad Tariq Basharat (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Stiftere: Shabbir Ahmad Tariq Basharat (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2022-03-26 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2022-02-20 fjernes Hjemmeside: realisedlearning.dk (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Shabbir Ahmad Tariq Basharat (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-07-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-18 tilføjes Hjemmeside: realisedlearning.dk (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2018-11-17 fjernes Hjemmeside: realised.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 tilføjes Navne: Realised Learning IVS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-11-17 fjernes Navne: Realised IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 tilføjes Vedtægter: 2018-11-18 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Alle 26, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Direktion: Shabbir Ahmad Tariq Basharat (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-06-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udforske, udvikle og implementerer lærings -metoder og værktøjer til brug på lærings og undervisnings institutioner. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-23 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Hjemmeside: realised.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Navne: Realised IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-23 tilføjes Reelle ejere: Shabbir Ahmad Tariq Basharat (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Stiftere: Shabbir Ahmad Tariq Basharat (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-06-23 tilføjes Vedtægter: 2018-06-23 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2018-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)