Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsgårdsvej 2, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet 1973. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Buhl Entertainment Show ApS. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tisvilde Restaurant ApS. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAJ ApS. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-01 tilføjes Legale ejere: Jeppe Tobberup Holding ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Møller Tobberup (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: Jeppe Tobberup Holding ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-07-31 fjernes Reelle ejere: Jeppe Møller Tobberup (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-06-10 tilføjes Binavne: Drømmefangeren Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 fjernes Binavne: Tisvilde Bistro ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Navne: Buhl, Tobberup og Partnere Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 fjernes Navne: Drømmefangeren Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Jeppe Tobberup Holding ApS, A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Møller Tobberup, Anders Buhl Khiljee (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-05-31 fjernes Legale ejere: A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Anders Buhl Khiljee (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: AC HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: Anders Buhl Khiljee (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-31 fjernes Reelle ejere: Allan Christensen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Anders Buhl Khiljee (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-11-08 tilføjes Legale ejere: A.Buhl Holding ApS, AC HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-11-07 fjernes Legale ejere: A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Reelle ejere: Anders Buhl Khiljee, Allan Christensen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-11-07 fjernes Reelle ejere: Anders Buhl Khiljee (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-05 tilføjes Binavne: Tisvilde Bistro ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundekrog 1, 3210 Vejby (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-06-29 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-06-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundekrog 1, 3210 Vejby (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Anders Buhl Khiljee (direktør) (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Legale ejere: AC HOLDING 2000 ApS, A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 fjernes Legale ejere: AC HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-22 tilføjes Navne: Drømmefangeren Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-06-22 tilføjes Reelle ejere: Anders Buhl Khiljee (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2018-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-06-22 tilføjes Stiftere: A.Buhl Holding ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-22)