Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 tilføjes Legale ejere: Dellekat Holding APS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-23 fjernes Legale ejere: Camilla Piltoft Aps (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-22 fjernes Legale ejere: Dellekat Holding APS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Ubbesen Jakobsen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-23 fjernes Reelle ejere: Camilla Piltoft Johansen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-22 fjernes Reelle ejere: Michael Ubbesen Jakobsen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Camilla Piltoft Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 29, st. 1., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 2., 1100 København K (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-02 tilføjes Hjemmeside: www.matrikulastudio.com (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@matrikulastudio.com (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-06-25 tilføjes Navne: Matrikula Studio ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-24 fjernes Navne: Matrikula ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-20 tilføjes Navne: Matrikula ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Michael Ubbesen Jakobsen, Camilla Piltoft Johansen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 2., 1100 København K (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-06-20 tilføjes Direktion: Camilla Piltoft Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2018-06-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at designe og udvikle indretningsløsninger og møbler samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-20 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Legale ejere: Dellekat Holding APS, Camilla Piltoft Aps (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Stiftere: Dellekat Holding APS, Camilla Piltoft Aps (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af to medlemmer af direktionen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Vedtægter: 2018-06-20 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-21)