Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-09 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2018-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hargassner Danmark A/S. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bents Ejendom ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2021-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BVS Varmeservice ApS. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2021-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-05-11 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-12 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-06-21 tilføjes Direktion: Bent Schæfer Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i underliggende datterselskaber og investering i øvrigt. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-21 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Legale ejere: Bent Schæfer Christensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Navne: Korsagergaard Holding ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Reelle ejere: Bent Schæfer Christensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-06-21 tilføjes Stiftere: Bent Schæfer Christensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Vedtægter: 2018-06-21 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-21)