Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CreativeSight ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Upteko ApS. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Upteko ApS. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 62, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 62, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 62, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-20 tilføjes Direktion: Benjamin Thomas Mejnertz (direktør) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber og herunder at kunne fungere som holdingselskab samt anden i forbindelse hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-20 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Legale ejere: Benjamin Thomas Mejnertz (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Navne: B.T.M. Holding ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Thomas Mejnertz (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Stiftere: Benjamin Thomas Mejnertz (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Vedtægter: 2018-06-20 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-21)