Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-09 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Binavne: BVS Varmeservice A/S (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Schæfer Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2019-11-26 fjernes Bestyrelse: Tonny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-06-25 tilføjes Binavne: BVS Varmeservice A/S (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-06-24 fjernes Binavne: BSV Varmeservice A/S (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-21 tilføjes Binavne: BSV Varmeservice A/S (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 9, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-06-21 tilføjes Bestyrelse: Tonny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-06-21 tilføjes Direktion: Bent Schæfer Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive varmevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Legale ejere: Bent Schæfer Christensen, Korsagergaard Holding ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 fjernes Legale ejere: Bent Schæfer Christensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Navne: Hargassner Danmark A/S (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Reelle ejere: Bent Schæfer Christensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2018-06-21 tilføjes Stiftere: Bent Schæfer Christensen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Vedtægter: 2018-06-21 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-21)