Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Christian Toft Petersen | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Lunde Skov Poulsen | 01.07.2021 | formand |
Frederik Leicht Løwe | 13.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Mølgaard Kristensen | 01.07.2021 | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kent Ernst Hansen | 28.02.2019 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kølbek | 28.02.2019 | 01.07.2021 | formand |
Bjarne Lunde Skov Poulsen | 13.06.2018 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kent Ernst Hansen | 13.06.2018 | 27.02.2019 | formand |