Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Simon Hampen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Simon Hampen | 15.11.2023 | Sallevvej 33B, 4622 Havdrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Simon Hampen Holding ApS | 39658410 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.03.2020 | 37,83 (km) | Rolfsvej 6, 2000 Frederiksberg | Solvænget 39, 2680 Solrød Strand |
13.03.2024 | 12,06 (km) | Solvænget 39, 2680 Solrød Strand | Sallevvej 33B, 4622 Havdrup |
Simon Hampen Holding ApS. |
Sidst opdateret den 04.10.2021 og angivet som gældende fra 01.10.2021 (1082 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Simon Haircut ApS | 44077027 |
Simon Hald Holding ApS | 40628509 |
Simon Hallas Holding ApS | 42012483 |
Simon Hallenslev | 41190620 |
Simon Hampen Holding ApS | 39658410 |
Simon Hansen 91 Holding ApS | 40014373 |
Simon Hansen | 35088539 |
SIMON HANSEN HOLDING ApS | 27208142 |
SIMON HAUCH HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB | 35387331 |
Simon Haugegaard | 43987763 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hampen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Simon Hampen(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 4 | 0 | 4 |
Pct. | 20 % | 40 % | 0 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |