Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 17, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@businessdrive.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@taxicentret.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1001 IVS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1017 IVS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1042 IVS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVERTISING INTEGRATION SERVICES IVS. (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: MGC Media IVS. (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1004 IVS. (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1011 IVS. (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1016 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1019 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1021 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1026 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1027 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1031 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1032 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1033 IVS. (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1036 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1037 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1038 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1039 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1041 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1043 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1044 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1045 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1048 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1049 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1055 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1056 APS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1057 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1058 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1059 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1060 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1061 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1065 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1066 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1068 IVS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1069 IVS. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1071 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1074 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1075 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1077 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1078 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1081 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1082 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1089 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1090 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1092 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1093 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1094 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TC 1100 IVS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Tanos ApS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TC 1001 IVS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TC 1017 IVS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TC 1042 IVS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Kenneth Erik Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@taxicentret.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-06-19 tilføjes Legale ejere: Kenneth Erik Larsen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Navne: K.E.L. 2018 ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Erik Larsen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-06-19 tilføjes Stiftere: Kenneth Erik Larsen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)