Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-08 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Birch GM Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Navne: Birch GM Grejs Søpark, Vejle Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Stiftere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Heimstaden Grejs Søpark ApS. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-11-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-22 fjernes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-10-21 tilføjes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2019-10-21 fjernes Direktion: Daniel Høj (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Daniel Høj (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-24 fjernes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-24 tilføjes Legale ejere: Birch GM Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-09-24 fjernes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-24 tilføjes Navne: Birch GM Grejs Søpark, Vejle Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-09-23 fjernes Navne: Birch JB Grejs Søpark, Vejle Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-24 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-09-23 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: Birch JB Grejs Søpark, Vejle Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-01-02 fjernes Navne: Birch JB Grejs Søpark, Kolding Holding ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: Birch JB Grejs Søpark, Kolding Holding ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-19 fjernes Navne: Birch Egebjerg Bakke, Horsens ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Direktion: Poul Konrad Beck (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse, administration og udleje af fast ejendom. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-08 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-06-08 tilføjes Navne: Birch Egebjerg Bakke, Horsens ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-08 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-06-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-06-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-06-08 tilføjes Stiftere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-06-08 tilføjes Vedtægter: 2018-06-08 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-02)