Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Hanne Lis Rye alene, af Jørgen Madsen i forening med Christian Theodor Kjølbye eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-10 tilføjes Bestyrelse: Christian Theodor Kjølbye (formand) (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-10 fjernes Bestyrelse: Vagn Thorup (formand) (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-10 tilføjes Vedtægter: 2022-10-10 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HRH PE ApS. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HANI HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADVANTAGE PE 2020 C K/S. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Lis Rye (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Lis Rye (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: Hans Carsten Rye (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Vagn Thorup (formand) (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Jørgen Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Hans Carsten Rye (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: Hans Rye Holding 2018 ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Hanne Lis Rye alene, af Jørgen Madsen i forening med Vagn Thorup eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)