Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGEHUSET KORSØR ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmindevej 29, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Aysun Hayta Bokhari (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i et tandlægeselskab. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-19 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Legale ejere: Aysun Hayta Bokhari (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Navne: Tandlægeholdingselskabet Hayta ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Reelle ejere: Aysun Hayta Bokhari (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-19 tilføjes Stiftere: Aysun Hayta Bokhari (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)