Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredstedgade 18, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-19 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: Nadim-Ahmad Ahadi (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Navne: Ahadi Holding IVS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Stiftere: Nadim-Ahmad Ahadi (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Bestyrelse: Nadim-Ahmad Ahadi (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Nadim-Ahmad Ahadi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredstedgade 18, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Bestyrelse: Nadim-Ahmad Ahadi (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Nadim-Ahmad Ahadi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i statsobligationer, Telemarketing og aktier. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-19 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Legale ejere: Nadim-Ahmad Ahadi (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Navne: Ahadi Holding IVS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Stiftere: Nadim-Ahmad Ahadi (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktør (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)